Осуществляет общее и оперативное руководство деятельностью ОАО `Роствертол`.
Родился 24 февраля 1942 года в станице Атаманская Павловского района Краснодарского края. С 1949 по 1959 годы учился в средней школе станицы Атаманской. С 1959 по 1960 годы учился в техническом училище 8 г. Ростова-на-Дону. С 1961 по 1964 годы служил в Советской Армии. С 1965 по 1971 годы учился в Ростовском институте сельскохозяйственного машиностроения на вечернем отделении факультета `Технология машиностроения, станки и инструменты`, получил специальность инженер-механик. Женат, жена - Слюсарь (Шмакова) Валентина Александровна 1945 года рождения. Имеет дочь 1969 года рождения и сына 1974 года рождения.
Награжден:
- медаль `За трудовую доблесть` - награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.03.1981 г.,
- медаль `300 лет Российскому Флоту` - награжден Указом президента РФ от 07.06.1998 г.,
- медаль ордена `За заслуги перед Отечеством` II степени - награжден Указом Президента РФ от 01.07.1999 г за значительный вклад в развитие отечественного вертолетостроения,
- медаль РАКА `Звезда Циолковского` за 344 - награжден Российским Космическим Агентством за большой личный вклад в развитие авиационной промышленности.
Сертификат Российского Авиационно-Космического Агентства на право управления предприятием (организацией) Ростовским вертолетным производственным комплексом - открытым акционерным обществом `Роствертол`.
Предыдущие должности и места работы:
07.1960 г. - 11.1961 г. - Слесарь-сборщик 2 разряда цеха 43 организации почтовый ящик 13;
c 08.1964 г. по 07.1971 г. - Слесарь-сборщик 2 разряда, 3 разряда, сборщик-клепальщик 3 разряда цеха 40 Ростовского вертолетного завода;
с 07.1971 г. по 06.1974 г. - Мастер, старший мастер цеха 40 Ростовского вертолетного завода;
с 06.1974 г. по 09.1978 г. - Освобожденный председатель цехового комитета профсоюза цеха 40 Ростовского вертолетного производственного объединения;
с 09.1978 г. по 10.1979 г. - Заместитель председателя профсоюзного комитета Ростовского вертолетного производственного объединения;
с 10.1979 г. по 01.1982 г. - Председатель профсоюзного комитета Ростовского вертолетного производственного объединения;
с 01.1982 г. по 04.2000 г. - Заместитель генерального директора по материально-финансовым вопросам, Вице-президент, заместитель генерального директора по управлению финансами и коммерческой деятельностью, первый заместитель генерального директора по управлению финансами Ростовского вертолетного производственного комплекса - открытого акционерного общества `Роствертол`;
с 04.2000 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО `Роствертол`.
Иная деятельность:
- Председатель Наблюдательного совета ОАО РИК `Ростпромстройбанк`;
- Председатель Ассоциации `Высокие технологии`;
- Член консультативного комитета, Председатель комитета по промышленности и науке Представительства Президента в Южном федеральном округе;
- Председатель Комитета по промышленности и высоким технологиям торгово-промышленной Палаты Ростовской области;
- Член Совета директоров `МВЗ им. Миля`;
- Председатель Совета директоров АКБ `Донкомбанк`.
|